GARCIA RODRIGUEZ ANGELES
Informe ejecutivo de GARCIA RODRIGUEZ ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA RODRIGUEZ ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE DE GETAFE SA MUNICIPAL | Consejero | 21/09/2023 | |
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA DE GETAFE SA | Consejero | 20/09/2023 | |
GETAFE INICIATIVAS SA | Consejero | 28/07/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA RODRIGUEZ ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RODRIGUEZ ANGELES
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Garcia Fernando
- Caballero Gomez Rosa Maria
- Diaz Lanza Ignacio
- Dominguez Iglesias Luis-jose
- Enjuto Dominguez Carlos Daniel
- Fernandez Melcon Roberto
- Garcia Rodriguez Angeles
- Gomez Valtierra Jesus
- Izquierdo Rodriguez Evangelina
- Melo Suarez Elisabeth
- Perez Gomez Jesus
- Rodriguez Conejo Jorge Juan
- Teresa Mellado Maria
- Vico Algaba Herminio
Gerente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21252 , F 204, S 8, H M 192323, I/A 76 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
Consejero Delegado
Consejero
- Caceres Martin Gema
- Enjuto Dominguez Carlos Daniel
- Fernandez Melcon Roberto
- Fernandez Testa Jose Manuel
- Garcia Arroyo Samuel
- Garcia Perez Marta
- Garcia Rodriguez Angeles
- Lorenzo Moreno Jose Maria
- Mellado Suela Maria Teresa
- Rodriguez Conejo Jorge Juan
- Rojas Villa Monica
- Santos Gomez Francisco Javier
- Vico Algaba Herminio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45612 , F 53, S 8, H M 198921, I/A 48 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez De Francisco Jose Luis
- Caceres Martin Gema
- Diaz Lanza Ignacio
- Dominguez Iglesias Luis-jose
- Enjuto Dominguez Carlos Daniel
- Garcia Rodriguez Angeles
- Gonzalez Mariscal Ana Isabel
- Izquierdo Rodriguez Evangelina
- Lorenzo Moreno Jose Maria
- Mellado Suela Maria Teresa
- Melo Suarez Elizabeth
- Santos Gomez Francisco Javier
- Vico Algaba Herminio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 98, S 8, H M 59796, I/A 76 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Caceres Martin Gema
- Cobo Magaña Monica
- Diaz Lanza Ignacio
- Dominguez Iglesias Luis-jose
- Garcia Rodriguez Angeles
- Guerrero Garcia Miguel Angel
- Mellado Suela Maria Teresa
- Perez Gomez Jesus
- Presas De Castro Mirene
- Sanchez Martin Maria Africa
- Santos Gomez Francisco Javier
- Sevilla Urban Maria Nieves
- Vico Algaba Herminio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 98, S 8, H M 59796, I/A 76 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
- Caceres Martin Gema
- Calcerrada Torrente Ana Isabel
- Cobo Magaña Monica
- Diaz Lanza Ignacio
- Dominguez Iglesias Luis-jose
- Garcia Rodriguez Angeles
- Hernandez Barroso Sara
- Lazaro Soler Fernando
- Perez Gomez Jesus
- Sanchez Martin Maria Africa
- Santos Gomez Francisco Javier
- Sevilla Urban Maria Nieves
- Vico Algaba Herminio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 94, S 8, H M 59796, I/A 68 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Información de GARCIA RODRIGUEZ ANGELES
Mostramos los datos de GARCIA RODRIGUEZ ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RODRIGUEZ ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos