GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO Y DISEÑO INMOBILIARIO SL | Apoderado | 20/10/2021 | |
RIVERO CONSTRUCCIONES URBANAS SL | Apoderado | 20/10/2021 | |
RIVERO CONSTRUCCIONES URBANAS SL | Presidente | 15/05/2017 | |
RIVERO CONSTRUCCIONES URBANAS SL | Consejero | 15/05/2017 | |
ESPACIO Y DISEÑO INMOBILIARIO SL | Presidente | 15/05/2017 | |
ESPACIO Y DISEÑO INMOBILIARIO SL | Consejero | 15/05/2017 | |
LONJA DE ALQUILERES DE INMUEBLES SL | Presidente | 15/05/2017 | |
LONJA DE ALQUILERES DE INMUEBLES SL | Consejero | 15/05/2017 | |
LONJA DE ALQUILERES DE INMUEBLES SL | Apoderado | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS
Empresa: ESPACIO Y DISEÑO INMOBILIARIO SL
Apoderado
- Garcia-rivero Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7239, L 4541, F 85, S 8, H V 84721, I/A 3 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: RIVERO CONSTRUCCIONES URBANAS SL
Apoderado
- Garcia-rivero Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 143, S 8, H V 88574, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: LONJA DE ALQUILERES DE INMUEBLES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia-rivero Garcia Luis
- Garcia Rivero Giner Sergio
- Giner Villanueva Maria Angeles
Presidente
- Garcia-rivero Garcia Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9282, L 6564, F 110, S 8, H V 142215, I/A 4 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: LONJA DE ALQUILERES DE INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Garcia-rivero Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9282, L 6564, F 110, S 8, H V 142215, I/A 4 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: ESPACIO Y DISEÑO INMOBILIARIO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia-rivero Garcia Luis
- Garcia Rivero Giner Sergio
- Giner Villanueva Maria Angeles
Presidente
- Garcia-rivero Garcia Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7239, L 4541, F 84, S 8, H V 84721, I/A 2 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: ESPACIO Y DISEÑO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Garcia-rivero Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7239, L 4541, F 84, S 8, H V 84721, I/A 2 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: RIVERO CONSTRUCCIONES URBANAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia-rivero Garcia Luis
- Garcia Rivero Giner Sergio
- Giner Villanueva Maria Angeles
Presidente
- Garcia-rivero Garcia Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 143, S 8, H V 88574, I/A 4 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: RIVERO CONSTRUCCIONES URBANAS SL
Administrador Unico
- Garcia-rivero Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7421, L 4722, F 143, S 8, H V 88574, I/A 4 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: LONJA DE ALQUILERES DE INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Garcia-rivero Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9282, L 6564, F 110, S 8, H V 142215, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-46
Empresa: LONJA DE ALQUILERES DE INMUEBLES SL
Apoderado
- Garcia-rivero Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9282, L 6564, F 109, S 8, H V 142215, I/A 2 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-46
Información de GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS
Mostramos los datos de GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-RIVERO GARCIA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos