GARCIA RICONDO BEATRIZ
Informe ejecutivo de GARCIA RICONDO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA RICONDO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREARTE COACHING Y TRANSFORMACION SL | Administrador Unico | 30/03/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA RICONDO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RICONDO BEATRIZ
Administrador Unico
- Garcia Ricondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26890 , F 87, S 8, H M 484596, I/A 2 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Empresa: CREARTE COACHING Y TRANSFORMACION SL
Administrador Unico
- Garcia Ricondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29811 , F 55, S 8, H M 536359, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Administrador Unico
- Garcia Ricondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26890 , F 86, S 8, H M 484596, I/A 1 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-28
Empresa: SERVIRAIL ESPAÑA SL
Apoderado
- Garcia Ricondo Beatriz
- Romero Perez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26304 , F 145, S 8, H M 388442, I/A 8 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-28
Información de GARCIA RICONDO BEATRIZ
Mostramos los datos de GARCIA RICONDO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RICONDO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos