GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO
Informe ejecutivo de GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DROPBOXLAYERS ASESORES Y CONSULTORES JURIDICO TECNOLOGICOS SL | Administrador Unico | 24/03/2023 | |
MERCANLAW CONSULTORES Y PROMOTORES DE REAL STATE SL | Administrador Unico | 24/03/2023 | |
LA MARCA Y SERVICIOS GLOBALIZADORES DE GESTION INTEGRAL SL | Apoderado | 20/07/2022 | |
CAP DE BERBERIA CONSULTING SL | Administrador Unico | 01/10/2019 | |
ALGORITMIA Y COMPLEJIDAD EN ENTORNOS BIG DATA SL | Administrador Unico | 27/02/2018 | |
ALGORITLEARNING SL | Administrador Unico | 27/02/2018 | |
AVISTANDO ONS SA | Administrador Unico | 05/10/2017 | |
HFLATAM PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SL | Administrador Unico | 24/10/2016 | |
ESTUDIO LEGAL MERCANTILISTA Y PENALISTA CASTELLANA 140 ABOGADOS SA | Administrador Unico | 11/02/2014 | |
KUBLAI INVESTMENTS SA | Administrador Unico | 14/02/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO
Empresa: KUBLAI INVESTMENTS SA
Administrador Unico
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 279730, I/A 5 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Administrador Unico
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44935 , F 205, S 8, H M 791069, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Administrador Unico
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44935 , F 194, S 8, H M 791068, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Administrador Mancomunado
- Garcia-reyes Beneyto Carlos
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
- Garcia Reyes Beneyto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16409 , F 123, S 8, H M 279022, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Apoderado
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
- Garcia Reyes Beneyto Maria De La Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16409 , F 123, S 8, H M 279022, I/A 4 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Administrador Mancomunado
- Garcia-reyes Beneyto Carlos
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
- Garcia Reyes Beneyto Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16409 , F 122, S 8, H M 279022, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Administrador Unico
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18220 , F 35, S 8, H M 315558, I/A 4 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-28
Empresa: CAP DE BERBERIA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39438 , F 141, S 8, H M 700185, I/A 4 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: CAP DE BERBERIA CONSULTING SL
Consejero
- Bernadal Ulloa Miguel Angel
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
- Lopez Vega Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39438 , F 141, S 8, H M 700185, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: KUBLAI INVESTMENTS SA
Administrador Unico
- Garcia-reyes Beneyto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16443 , F 159, S 8, H M 279730, I/A 4 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO
Mostramos los datos de GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-REYES BENEYTO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos