GARCIA REDONDO ABELARDO
Informe ejecutivo de GARCIA REDONDO ABELARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA REDONDO ABELARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GVC GAESCO BEKA S.V. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA REDONDO ABELARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA REDONDO ABELARDO
Empresa: BEKA FINANCE SV SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Redondo Abelardo
Apoderado
- Garcia Redondo Abelardo
- Garcia Redondo Abelardo
- Gil Muga Antonio
- Gil Muga Antonio
- Lopez Jall Carlos Wilhelm
- Martinez Hernandez Enrique
- Pantoja Turiegano Antonio
- Pantoja Turiegano Antonio
- Pantoja Turiegano Antonio
- Peiro Perez Victor Manuel
- Perez Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40467 , F 86, S 8, H M 30524, I/A 230 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: GVC GAESCO BEKA S.V. SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Redondo Abelardo
- Gil Muga Antonio
- Martinez Hernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45248 , F 44, S 8, H B 210402, I/A 236 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: BEKA FINANCE SV SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barquero Martin Jose Luis
- Cruz Muñoz Esperanza
- Fernandez Navarro Manuel Fernando
- Garcia Redondo Abelardo
- Gonzalez Jimenez Araceli
- Gordo Naveso Carlos
- Gugel Villa Ignacio
- Lara Lopez David
- Mateo Ercilla Luz Marina
- Navarro Cuesta Federico
- Perez Hernandez Antonio
- Robles Dorado Patricia
- Sanchez Laguna Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 149, S 8, H M 30524, I/A 183 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Empresa: BEKA FINANCE SV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 146, S 8, H M 30524, I/A 182 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Apoderado Solidario
- Garcia Redondo Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 128, S 8, H M 30524, I/A 147 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
Apoderado
- Bautista Bueno Avelino
- Garcia Redondo Abelardo
- Pantoja Turiegano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 128, S 8, H M 30524, I/A 146 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
Apoderado
- Garcia Redondo Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20146 , F 127, S 8, H M 30524, I/A 145 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
Información de GARCIA REDONDO ABELARDO
Mostramos los datos de GARCIA REDONDO ABELARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA REDONDO ABELARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos