GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA
Informe ejecutivo de GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLICIDAD DIFERENTE SL | Administrador Unico | 27/01/2011 | 02/05/2017 |
REPE HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 22/07/2009 | 25/09/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA
Empresa: PUBLICIDAD DIFERENTE SL
Administrador Unico
- Garcia-rebull Diaz Ropero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 16, S 8, H C 46996, I/A 3 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-15
Empresa: PUBLICIDAD DIFERENTE SL
Administrador Unico
- Garcia-rebull Diaz Ropero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 16, S 8, H C 46996, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-15
Empresa: REPE HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Garcia-rebull Diaz Ropero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 124, S 8, H C 45008, I/A 2 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-15
Empresa: REPE HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Garcia-rebull Diaz Ropero Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 123, S 8, H C 45008, I/A 1 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-15
Información de GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA
Mostramos los datos de GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-REBULL DIAZ ROPERO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos