GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOROESTE DE MAQUINARIA DE CORTE SL | Administrador Mancomunado | 28/06/2024 | |
MANUFACTURAS MECANICAS DEL BIERZO SL | Administrador Unico | 25/09/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO
Empresa: NOROESTE DE MAQUINARIA DE CORTE SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ramos Manuel Antonio
- Gomez Panizo Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 28678, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-24
Administrador Unico
- Garcia Ramos Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 145, S 8, H LE 21319, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-24
Administrador Mancomunado
- Fernandez Lopez Florentino
- Garcia Ramos Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 145, S 8, H LE 21319, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-24
Administrador Mancomunado
- Fernandez Lopez Florentino
- Garcia Ramos Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 143, S 8, H LE 21319, I/A 1 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-24
Información de GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAMOS MANUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos