GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BULEVAR CENTER SL | Socio Unico | 23/11/2016 | |
BULEVAR CENTER ALBERTO AGUILERA SL | Apoderado Mancomunado | 01/03/2013 | |
HOTEL MARAVILLAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/06/2010 | |
TEATRO MARAVILLAS SL | Apoderado | 16/06/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS
Empresa: LINEA ALTERNATIVA SL
Representante
- Garcia Ramos Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22860 , F 171, S 8, H M 409311, I/A 6 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: BULEVAR CENTER SL
Socio Único
- Garcia Ramos Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 122, S 8, H M 501096, I/A 5 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: BULEVAR CENTER SL
Administrador Unico
- Garcia Ramos Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 122, S 8, H M 501096, I/A 4 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: TEATRO MARAVILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ramos Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17542 , F 21, S 8, H M 301516, I/A 7 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Empresa: HOTEL MARAVILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ramos Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15555 , F 196, S 8, H M 261790, I/A 9 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: BULEVAR CENTER ALBERTO AGUILERA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ramos Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 108, S 8, H M 501095, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: CINEMATOGRAFICA POSTAS SL
Administrador Unico
- Garcia Ramos Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33795 , F 185, S 8, H M 153157, I/A 22 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: BULEVAR CENTER ALBERTO AGUILERA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 106, S 8, H M 501095, I/A 4 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Empresa: BULEVAR CENTER ALBERTO AGUILERA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 105, S 8, H M 501095, I/A 3 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: BULEVAR CENTER ALBERTO AGUILERA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ramos Lopez Luis
- Garcia-ramos Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27804 , F 105, S 8, H M 501095, I/A 3 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS
Mostramos los datos de GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAMOS LOPEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos