GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELABORADOS CARNICOS DEL CONDADO INFANTES SLL | Administrador Unico | 02/11/2022 | |
INMUEBLES JOCAYO SL | Administrador Solidario | 13/05/2022 | |
VALMEN 2002 SL | Administrador Unico | 15/06/2020 | |
O T C SUR SL | Administrador Unico | 07/12/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: GARVAL 2020 SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6872 , F 215, S 8, H SE126013, I/A 2 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-41
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 178, S 8, H H 7029, I/A 4 (02/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-21
Empresa: INMUEBLES JOCAYO SL
Administrador Solidario
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
- Rojas Ruiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41079 , F 24, S 8, H B 127865, I/A 12 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: INMUEBLES JOCAYO SL
Consejero
- Garcia Plana Francisco Jose
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
- Rojas Ruiz Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41079 , F 24, S 8, H B 127865, I/A 12 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: RECREATIVOS LLORET SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 190, S 8, H B 89305, I/A 19 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: RECREATIVOS VALLE DE ARAN SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38924 , F 13, S 8, H B 332121, I/A 3 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Empresa: ARTJOC SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22536 , F 68, S 8, H B 38679, I/A 9 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Empresa: GARVAL 2020 SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6872 , F 215, S 8, H SE126013, I/A 1 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-41
Empresa: VALMEN 2002 SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6872 , F 146, S 8, H SE125991, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-41
Empresa: O T C SUR SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1200 , F 207, S 8, H SE 82, I/A 3 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-41
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos