GARCIA RAMIREZ DOLORES
Informe ejecutivo de GARCIA RAMIREZ DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA RAMIREZ DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE MAYGA SL | Secretario | 17/11/2011 | 15/11/2016 |
RESTAURANTE MAYGA SL | Consejero | 17/11/2011 | 15/11/2016 |
D GONZALO SA | Administrador Mancomunado | 10/08/2011 | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA RAMIREZ DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAMIREZ DOLORES
Empresa: RESTAURANTE MAYGA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Ramirez Dolores
- Marquez Garcia Maria Dolores
- Marquez Garcia Raul
Presidente
Secretario
- Garcia Ramirez Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 177, S 8, H CO 1762, I/A 7 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-14
Empresa: D GONZALO SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Ramirez Dolores
- Marquez Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 46, S 8, H CO 2536, I/A 18 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-14
Empresa: RESTAURANTE MAYGA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Ramirez Dolores
- Marquez Garcia Maria Dolores
- Marquez Garcia Raul
Presidente
Secretario
- Garcia Ramirez Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 176, S 8, H CO 1762, I/A 6 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-14
Empresa: D GONZALO SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Ramirez Dolores
- Marquez Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 46, S 8, H CO 2536, I/A 17 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-14
Información de GARCIA RAMIREZ DOLORES
Mostramos los datos de GARCIA RAMIREZ DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAMIREZ DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos