GARCIA RAMIREZ CATERINA
Informe ejecutivo de GARCIA RAMIREZ CATERINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA RAMIREZ CATERINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GADUCON PROYECTOS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 23/03/2011 | 27/03/2014 |
CONSTRUCCIONES NUEVO CASIN SL | Administrador Unico | 09/11/2010 | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA RAMIREZ CATERINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RAMIREZ CATERINA
Empresa: CACIN HOMES SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Caterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 113, S 8, H CA 41573, I/A 3 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-11
Empresa: CONSTRUCCIONES NUEVO CASIN SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Caterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 161, S 8, H CA 36534, I/A 6 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-11
Empresa: CACIN HOMES SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Caterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 112, S 8, H CA 41573, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-11
Empresa: CONSTRUCCIONES NUEVO CASIN SL
Administrador Unico
- Garcia Ramirez Caterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 161, S 8, H CA 36534, I/A 5 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-11
Información de GARCIA RAMIREZ CATERINA
Mostramos los datos de GARCIA RAMIREZ CATERINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RAMIREZ CATERINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos