GARCIA RALERO EVA MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA RALERO EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA RALERO EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2022 | 07/12/2022 |
BANKIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2016 | 26/03/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA RALERO EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RALERO EVA MARIA
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albein Urios Laila
- Alberca Martin Jose Luis
- Alcover Vallcaneras Gabriel
- Amengual Roig Juan Jose
- Anglada Roig Ana Maria
- Aparicio Leal Luis Alberto
- Balaciart Muntane Lidia
- Bartolome Fernandez Daniel
- Baudil Gual Eva Carolina
- Beneitez Prieto Jose Felix
- Benito Perez Lourdes
- Bibiloni Pol Pere Ignasi
- Blanca Prieto Miguel Angel
- Bolaños Martin Maria Romarey
- Bono Perez Miguel Angel
- Cabornero Llorente Ana
- Cabrera Acosta Gustavo
- Cabrera Diaz Teodoro Antonio
- Calafat Gralla Maria Del Carmen
- Caldentey Bauza Nadal Javier
- Campaño Casal Pilar
- Cañellas Murci Juan Antonio
- Cano Barambones Almudena
- Cantavella Rochera Maria Dolores
- Carbo Querol Jose
- Carbonell Mari Margarita Rosa
- Carreras Gomila Catalina
- Chamero Diaz Cristina
- Checa Cuesta Javier
- Colas Pastor Ana Isabel
- Coll Crespi Bernat
- Coronel Blesa Monica
- Costa Tur Antonia
- Criado Emborujo Alfonso
- Cruz Diaz Maria Elena
- Daudi Borillo Paula
- Davila Lorenzo Victoria
- De Castro Rodriguez Maria
- De Diego Baixeras Cristina
- De La Hoz Alvarez Silvia
- De La Orden Cordero Cesar
- De La Pinta Maldonado Maria Teresa
- De La Rubia Cortel Adriano
- De Leon Machin Pedro
- De Leon Rodriguez Miguel Angel
- Delgado Perez Miriam
- Delgado Santiago Marcos Jose
- Deniz Ojeda Jose Maria
- Deniz Rodriguez Noelia
- Diaz De Teran Lopez Cesar
- Dieguez Crespi Aina Maria
- Diez Arienza Antonio
- Diez Peche Fernando
- Dominguez Gonzalez Idaira
- Duque Fernandez Fernando
- Escudero Casuso Jose Manuel
- Estevez Perez Lidia Esther
- Falcon Martin Juan Pablo
- Febrer Torres Francesc
- Fernandez Fernandez Maria Cruz
- Fernandez Herrera Raquel
- Fernandez Sanchez Jose Javier
- Ferreira Lopez Lucrecia
- Ferrer Beltran Antonio
- Ferrer Tur Margarita
- Ferrero Blanco Victor
- Figueras Oro Laura
- Fillol Crespo Maria Jose
- Flores Benito Laura
- Florido Herrera Monica
- Fornes Garcia Bartolome
- Francia Alvarez Javier
- Frontera Monserrat Maria De Lluc
- Fuster Zanoguera Margaluz
- Gallardo Culebradas Maria Dolores
- Garau Feliu Vicente
- Garcia Almiñana Inmaculada
- Garcia De Miguel Marta
- Garcia Delgado Gema
- Garcia Garcia Juan Luis
- Garcia Jimenez Yolanda
- Garcia Leo Juan Antonio
- Garcia Lillo Maria Angeles
- Garcia Perez Blanca
- Garcia Prieto Vazquez De Sola Maria Dolores
- Garcia Ralero Eva Maria
- Garcia Rodriguez Antonio
- Garcia Romero Paloma Belen
- Garcia Suarez Andres
- Gil Merino Maria Benita
- Gil Reyes Dolores Maria
- Godoy Guerrero Antonio Cristo
- Gomez Hurtado Ramon
- Gomez Serra Carlos
- Gonzalez Niz Luis Miguel
- Gonzalez Quinterio Natalia
- Gonzalez Sanchez Jorge
- Gregori Blasco Vicente
- Gutierrez Casado Ana Maria Del Mar
- Gutierrez De Rozas Marta
- Guzman Bruno Laura
- Heredia Vela Maria Angeles
- Hernaiz Solana David
- Hernandez Gomez Alvaro
- Hernandez Isidro Angel
- Hernandez Lopez-monis Beatriz
- Hernandez Luis Onelia Esther
- Herraez Martin Elena
- Herrero Randez Antonio Miguel
- Hidalgo Garcia Luis
- Hom Garcia Victor
- Izquierdo Figueroa Luis
- Jaume Moreno Xavier
- Jimenez Betancor Maria Victoria
- Jimenez Gomez Africa
- Jimenez Maroto Marcal
- Jimenez Medina Ana Luisa
- Jurado Elias Rafael Angel
- Koerting Garcia Monica
- Leon Suarez Monica
- Liñan Arcas Maria Eugenia
- Linares Garcia Catalina
- Llompart Cladera Elena
- Lopez De Gea Maria Isabel
- Lopez Garcia Jose Antonio
- Lopez Heredia Maria Encarnacion
- Lopez Riscos Rosario
- Lopez Rubio Manuel
- Lozano Sanchez Maria Jose
- Manero Lopez Javier
- Marcos Presmanes Pablo
- Mariano Tur Eduardo
- Martin Guerra Monica De La Luz
- Martin Ocampos Ines
- Martin Paez Ana
- Martin Perdomo Anibal
- Martin Rodriguez Pedro
- Martinez Gallego Francisco
- Martinez Izquierdo Raquel
- Martinez Marin Jose Jeronimo
- Martinez Marquez Antonio
- Martinez Martinez Miguel Angel
- Martinez-raposo Gonzalez Erika
- Mas Adrover Maria
- Mas Reus Gabriel Angel
- Massanet Ema Francisco Javier
- Mateo Rodriguez Lourdes
- Matias Rodriguez Davinia
- Moll Pou Maria Gracia
- Monux Diaz Paulo
- Mora Iglesias Juan Ramon
- Mora Puigferrat Montserrat
- Morante Sandoval Beatriz
- Morell Aced Catalina
- Morro Martorell Jaume
- Moya Benito Maria Carmen
- Muñoz Cladera Laura Penelope
- Oliva Vilarchao Maria Jose
- Palou Caparros Josep Marc
- Parra Lopez Mario
- Perello Pulido Maria
- Perez Aleman Maria Fernanda
- Piza Vallespir Tomas
- Polo Garcia Patricia
- Polo Perez Belen
- Puente Ojeda Ricardo
- Ramirez Caturla Vicenc
- Reynes Baumgartner Sebastian
- Rodriguez Avila Francisco Julian
- Rodriguez Galvan Jose Maria
- Rodriguez Leon Patricia
- Rodriguez Melian Maria Dolores
- Rodriguez Padron Carmen Delia
- Rodriguez Ramirez Ivan
- Roldan Tapia Fernando Alonso
- Romaguera Monserrat Francisco
- Romero Murado Julian
- Ronda Zuloaga Beatriz
- Saavedra Bermudez Maria Raquel
- Saenz Maestu Raquel
- Saez Muñoz Alberto Jose
- Sagrado Bernaldez Maria Angeles
- Salas Jaen Irene
- Sanchez Alejandro Rafael Gustavo
- Sanchez Casares Helena
- Sar Garcia- Pliego Ramon
- Sievers Escribano Celia
- Solans Barcelo Antonio
- Solsona Tranche Sergi
- Somoza Hernandez Alejandro
- Suarez Melian Raul
- Suarez Mendez Senaida
- Terrasa Perez Patricia
- Teruel Alaman Arturo Jose
- Toledo Toledo Eugenio Nicolas
- Tormo Lopez De Arriba Marina
- Toro Garcia Ruben
- Torres Ayala Montserrat
- Torres Bufi Catalina
- Turpin Cano Maria Belen
- Urrutia Del Pozo Javier
- Vaca Ruiz De Villegas Rodrigo
- Valero Zaplana Jose Pedro
- Varela De Limia Chorda Gerardo Maria
- Viejo Casans Belen
- Viguera Cebrian Francisco Javeir
- Villa Garcia Israel
- Villaescusa Tornero Francisco Javier
- Vivas Gonzalez David
- Yague Torcal Maria Jesus
- Yllanes Melchor Maria Lourdes
- Zarcero Jimenez Adela
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Garcia De Quesada Fernando
- Borraz Ayala Jose Luis
- Canalejo Echeverria Maria Aratzazu
- Capo Peñas Sonia Isabel
- Diaz Raboso Ignacio
- Fernandez Payeras Javier
- Foj Villellas Marcos
- Gabaldon Ortega Angel Romulo
- Garaitagoitia Atorrasagasti Alfredo
- Garcia Santos Carmen Maria
- Garcia Valverde Onofre
- Garcia Vega German
- Gilsanz Usunaga Julio
- Gimenez Malberti Eduardo
- Gomez Escrihuela Abel
- Gonzalez Ballesteros Alvaro
- Heredia Lopez Maria Teresa
- Jimenez Cobos Antonio
- Jimenez Garrido Juan Antonio
- Lahoz Casulla Francesc Xavier
- Leon Toledo Oscar
- Llonch Ortiz Yolanda
- Marquez Mateo Nuria
- Martin Villalon Luis Carlos
- Martinez Barrios Carlos
- Martinez Callejas Maria Jesus
- Medina Ruiz Yolanda
- Mercader Garcia Francisco Jose
- Merino Jimenez Cesar Carlos
- Montesdeoca Navarro Rosa Delia
- Montesdeoca Rodriguez Carlos
- Morell Rebollo Antonio
- Moreno Ropero Angeles
- Muñoz Hernandez Israel Jose
- Pulido Suarez Jonathan
- Redondo Hernandez Arturo
- Requejo Lorenzo Maria Begoña
- Rodriguez Nistal Hector Miguel
- Sanchez Jaimez Macarena
- Santana Pascual Maria Eugenia
- Suarez Colom Laura
- Trigo Benito Margarita
- Vega Ramirez Nieves Esther
- Vidal Fernandez Maria Carmen
- Vides Alarcon Maria Carmen
- Villar Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 136, S 8, H V 178351, I/A 800 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armillas Alonso Maria Ruth
- Baeza Gomez Luis Fernando
- Balaciart Muntane Lidia
- Bartolome Fernandez Daniel
- Beneitez Prieto Jose Felix
- Cabeza Garcia Elena
- Carrion Orgaz Clara Maria
- De La Pinta Maldonado Maria Teresa
- Fernandez Payeras Javier
- Fernandez Rodriguez Carolina
- Fuentejada Gil Javier
- Garcia Almiñana Inmaculada
- Garcia De Juan Jaime
- Garcia Ralero Eva Maria
- Garcia Rodriguez Antonio Francisco
- Gomez Escrihuela Abel
- Gomez Hurtado Ramon
- Gonzalo Gonzalez Maria Gema
- Gutierrez De Rozas Aguirre Marta
- Hom Garcia Victor
- Jimenez Maroto Marcal
- Lahoz Casulla Francisco Javier
- Leon Nogales Natalia
- Leon Toledo Oscar
- Macias Martin Jose Luis
- Martin Guerra Monica De La Luz
- Martinez Barrios Carlos
- Medina Ruiz Yolanda
- Moreno Almansa Miguel
- Muriel Santana Cinta
- Pla Ayats Jordi
- Pulido Martinez Maria Cruz
- Ramirez Caturla Vicenc
- Ramos Ramos Jose Angel
- Rico Ortigosa Rafael
- Rodriguez Rivero Rafael
- Romero Leon Jose Maria
- Rubio Bautista Eva Maria
- Sanchez Marante Maria De Las Nieves
- Somoza Hernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11036, L 8314, F 192, S 8, H V 178351, I/A 693 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Bertomeu Diana
- Alonso Prieto Olalla
- Banderas Moreno Maria Jose
- Barrera Holgado Raquel
- Botanch Ganados Sofia
- Castaño Gayo Maria Cruz
- Cobo Cobo Jose Carlos
- Fermosell Jusdado Fernando
- Garcia Ralero Eva Maria
- Herranz Barquinero Ana
- Latorre Perez Alex
- Marquez Caldero Inmaculada
- Martin Fernandez Sara Sonsoles
- Martin Guerra Monica De La Luz
- Moya Rodriguez Natalia
- Parra Santiago Raul
- Perez Anton Francisco
- Perez-llantada Rueda Mercedes
- Ribera Tomas Ignacio
- Riosalido Lavega Angel
- Romero Garcia Aranda Miguel
- Ros Del Olmo Miriam
- Rubio Pedroche Alberto
- Sanz Del Burgo Sandra
- Torbellino Garcia David
- Viniegra Iglesias Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 126, S 8, H V 17274, I/A 597 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-46
Información de GARCIA RALERO EVA MARIA
Mostramos los datos de GARCIA RALERO EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RALERO EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos