GARCIA RALERO DANIEL
Informe ejecutivo de GARCIA RALERO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA RALERO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMALGARO CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 24/11/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA RALERO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RALERO DANIEL
Empresa: FAMALGARO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Ralero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 25, S 8, H TO 31209, I/A 3 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-45
Empresa: FAMALGARO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Ralero Daniel
- Garcia Ralero Maria De Los Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 25, S 8, H TO 31209, I/A 3 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-45
Empresa: GARCIA Y LOZOYA SL
Consejero
- Garcia Hernandez Jose Luis
- Garcia Ralero Daniel
- Gomez Garcia Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 118, S 8, H TO 3247, I/A 12 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-45
Empresa: FAMALGARO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Ralero Daniel
- Garcia Ralero Maria De Los Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 23, S 8, H TO 31209, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-45
Empresa: GARCIA Y LOZOYA SL
Consejero
- Garcia Hernandez Jose Luis
- Garcia Ralero Daniel
- Gomez Garcia Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 118, S 8, H TO 3247, I/A 11 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-45
Información de GARCIA RALERO DANIEL
Mostramos los datos de GARCIA RALERO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RALERO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos