GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO
Informe ejecutivo de GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAVIMENTOS CASA BAÑOS PONTEVEDRA SL | Socio Unico | 23/10/2023 | |
PAVIMENTOS CASA BAÑOS PONTEVEDRA SL | Administrador Unico | 03/01/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO
Empresa: PAVIMENTOS CASA BAÑOS PONTEVEDRA SL
Socio Único
- Garcia Quinteiro Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648, L 3648, F 156, S 8, H PO 50019, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-36
Empresa: PAVIMENTOS CASA BAÑOS PONTEVEDRA SL
Administrador Unico
- Garcia Quinteiro Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648, L 3648, F 156, S 8, H PO 50019, I/A 2 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-36
Empresa: PAVICASA PONTEVEDRA SL
Administrador Unico
- Garcia Quinteiro Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2693, L 2693, F 96, S 8, H PO 29804, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-36
Información de GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO
Mostramos los datos de GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA QUINTEIRO JOSE BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos