GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTICA ANGABAD SL | Apoderado Solidario | 02/01/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO
Empresa: OPTICA ANGABAD SL
Apoderado Solidario
- Garcia Quintana Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 111, S 8, H H 18323, I/A 4 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-21
Empresa: OPTICA ANGABAD SL
Administrador Solidario
- Francisco Garcia Quintana
- Garcia Quintana Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 111, S 8, H H 18323, I/A 3 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-21
Empresa: OPTICA ANGABAD SL
Administrador Solidario
- Francisco Garcia Quintana
- Garcia Quintana Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 110, S 8, H H 18323,H , I/ 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-21
Empresa: OPTICA ANGABAD SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Garcia Quintana
- Garcia Gambero Antonio Jose
- Garcia Gambero Carlos
- Garcia Quintana Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 110, S 8, H H 18323,H , I/ 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-21
Empresa: OPTICA ANGABAD SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Garcia Quintana
- Garcia Gambero Antonio Jose
- Garcia Gambero Carlos
- Garcia Quintana Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 106, S 8, H H 18323,H , I/ 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-21
Información de GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA QUINTANA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos