GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO INTEGRAL BARCELONA SL | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
FELGAR AUTO GESTION SL | Administrador Unico | 25/02/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO
Empresa: AUTO INTEGRAL BARCELONA SL
Administrador Unico
- Garcia Quezada Isaias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616042, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-08
Empresa: SAIF AUTOMOCION 2003 SL
Apoderado Solidario
- Garcia Quezada Isaias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48088 , F 27, S 8, H B 571911, I/A 5 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-08
Empresa: SAIF AUTOMOCION 2003 SL
Apoderado Solidario
- Garcia Quezada Isaias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48088 , F 26, S 8, H B 571911, I/A 2 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: FOC AUTOMOCION 2015 SL
Administrador Unico
- Garcia Quezada Isaias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44991 , F 192, S 8, H B 473522, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Empresa: FELGAR AUTO GESTION SL
Administrador Unico
- Garcia Quezada Isaias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47259 , F 164, S 8, H B 546397, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: FOC AUTOMOCION 2015 SL
Administrador Unico
- Garcia Quezada Isaias Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44991 , F 191, S 8, H B 473522, I/A 1 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-08
Información de GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA QUEZADA ISAIAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos