GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON
Informe ejecutivo de GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENSON E ASHLEY SL | Administrador Unico | 16/06/2022 | |
BLUELENS SL | Apoderado | 06/11/2013 | |
PINKICE SL | Liquidador | 02/05/2012 | 02/05/2012 |
PINKICE SL | Administrador Unico | 21/04/2010 | 02/05/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON
Empresa: BENSON E ASHLEY SL
Administrador Unico
- Garcia Pulpeiro Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228, L 4135, F 173, S 8, H MA 21713, I/A 9 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-29
Empresa: BLUELENS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Pulpeiro Domingo Ramon
- Guascone Piazza Liliana Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 153, S 8, H CA 24122, I/A 6 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-11
Empresa: PINKICE SL
Liquidador
- Garcia Pulpeiro Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 46, S 8, H CA 32222, I/A 5 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-11
Empresa: PINKICE SL
Administrador Unico
- Garcia Pulpeiro Domingo Ramon
Liquidador
- Garcia Pulpeiro Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 46, S 8, H CA 32222, I/A 5 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-11
Empresa: PINKICE SL
Administrador Unico
- Garcia Pulpeiro Domingo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 45, S 8, H CA 32222, I/A 4 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-11
Información de GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON
Mostramos los datos de GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PULPEIRO DOMINGO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos