GARCIA PUIGPELAT GERARD
Informe ejecutivo de GARCIA PUIGPELAT GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PUIGPELAT GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCAM INDUSTRIES SL | Administrador Unico | 09/06/2022 | |
GARCAM INDUSTRIES SL | Socio Unico | 09/06/2022 | |
GARCAM SL | Administrador Unico | 27/12/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA PUIGPELAT GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PUIGPELAT GERARD
Empresa: GARCAM INDUSTRIES SL
Administrador Unico
- Garcia Puigpelat Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659 , F 175, S 8, H L 34169, I/A 1 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-25
Empresa: GARCAM INDUSTRIES SL
Socio Único
- Garcia Puigpelat Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659 , F 175, S 8, H L 34169, I/A 1 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-25
Empresa: GARCAM SL
Administrador Unico
- Garcia Puigpelat Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 80, S 8, H L 3572, I/A 18 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-25
Empresa: IBERSELLER SL
Administrador Solidario
- Garcia Puigpelat Gerard
- Macia Pedrol Anter Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 213, S 8, H L 24548, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-25
Empresa: OAKFOREST SL
Administrador Unico
- Garcia Puigpelat Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 104, S 8, H L 24061, I/A 6 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-25
Empresa: IBERSELLER SL
Administrador Solidario
- Garcia Puigpelat Gerard
- Macia Pedrol Anter Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 212, S 8, H L 24548, I/A 2 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-25
Empresa: IBERSELLER SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Puigpelat Gerard
- Macia Pedrol Anter Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 212, S 8, H L 24548, I/A 2 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-25
Empresa: OAKFOREST SL
Socio Único
- Garcia Puigpelat Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 103, S 8, H L 24061, I/A 4 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-25
Empresa: OAKFOREST SL
Administrador Unico
- Garcia Puigpelat Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 103, S 8, H L 24061, I/A 3 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-25
Empresa: OAKFOREST SL
Administrador Solidario
- Garcia Puigpelat Gerard
- Habsburg-lothringen Gabriel Maria De Casanova-card
- Pedrol Tebe Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 103, S 8, H L 24061, I/A 3 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-25
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PUIGPELAT GERARD
Mostramos los datos de GARCIA PUIGPELAT GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PUIGPELAT GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos