GARCIA PUBILL ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA PUBILL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PUBILL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL | Apoderado | 01/03/2011 | 14/03/2022 |
CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 09/06/2015 | 13/07/2018 |
MOVISA CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS INMOBILIARIES ILLES BALEARS SL | Administrador Mancomunado | 26/05/2016 | 20/03/2017 |
CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL | Consejero | 17/03/2010 | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA PUBILL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PUBILL ANTONIO
Empresa: CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Garcia Pubill Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 25, S 8, H B 345042, I/A 13 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: CROXLEY MOVISA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Pubill Antonio
- Monserrat Nuñez Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 98, S 8, H PM 78912, I/A 3 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-07
Empresa: CROXLEY MOVISA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Pubill Antonio
- Monserrat Nuñez Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 96, S 8, H PM 78912, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-07
Empresa: CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Garcia Pubill Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39424 , F 29, S 8, H B 345042, I/A 10 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Empresa: CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castellvi Perez Reus Miguel
- Garcia Pubill Antonio
- Reguart Aballi Francisco Javier Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39424 , F 29, S 8, H B 345042, I/A 10 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Empresa: CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL
Apoderado
- Garcia Pubill Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39424 , F 27, S 8, H B 345042, I/A 7 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: CROXLEY OBRAS Y REFORMAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castellvi Perez Reus Miguel
- Domeño Sanz De Galdeano Jorge Manuel
- Garcia Pubill Antonio
- Judez Muñoz Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39424 , F 26, S 8, H B 345042, I/A 6 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Información de GARCIA PUBILL ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA PUBILL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PUBILL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos