GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YUNE DENTAL SL | Apoderado Solidario | 03/09/2024 | |
ABELIA ODONTOLOGICA SL | Apoderado | 02/09/2024 | |
YASUR DENTAL SL | Apoderado Solidario | 28/08/2024 | |
NASIRA DENT SL | Apoderado Solidario | 28/08/2024 | |
MINERVA DENTAL SL | Apoderado Solidario | 23/08/2024 | |
MORFEO ODONTOLOGICA SL | Apoderado | 23/08/2024 | |
ASTERIDENT SL | Apoderado Solidario | 23/08/2024 | |
AI DENMARK OPCO 39 SL | Apoderado | 26/01/2024 | |
ADELAR ODONTOLOGICA SL | Apoderado Solidario | 09/03/2023 | |
NERIEL ODONTOLOGICA SL | Apoderado Solidario | 09/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS
Empresa: YUNE DENTAL SL
Apoderado Solidario
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828486, I/A 3 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Empresa: ABELIA ODONTOLOGICA SL
Apoderado
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830470, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: YASUR DENTAL SL
Apoderado Solidario
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831175, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Empresa: NASIRA DENT SL
Apoderado Solidario
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831101, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Empresa: MINERVA DENTAL SL
Apoderado Solidario
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830733, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: ASTERIDENT SL
Apoderado Solidario
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829687, I/A 2 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: MORFEO ODONTOLOGICA SL
Apoderado
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830294, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: AI DENMARK OPCO 39 SL
Apoderado
- Blanco Romero Maria Josefa
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41340 , F 174, S 8, H M 732762, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: ADELAR ODONTOLOGICA SL
Apoderado Solidario
- Blanco Romero Maria Josefa
- Cavalle Villalbi Meritxell
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44736 , F 24, S 8, H M 787756, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: NERIEL ODONTOLOGICA SL
Apoderado Solidario
- Blanco Romero Maria Josefa
- Cavalle Villalbi Meritxell
- Garcia-prieto Checa Angel Luis
- Gonzalez Jardon Susana
- Romero Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 157, S 8, H M 785130, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS
Mostramos los datos de GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-PRIETO CHECA ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos