GARCIA POZA MARIO
Informe ejecutivo de GARCIA POZA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA POZA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFISLAB ASESORAMIENTO E INVERSION SL | Socio Unico | 03/02/2021 | |
CONFISLAB ASESORAMIENTO E INVERSION SL | Administrador Unico | 23/01/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA POZA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA POZA MARIO
Socio Único
- Garcia Poza Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24344 , F 189, S 8, H M 437812, I/A 7 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Administrador Unico
- Garcia Poza Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24344 , F 186, S 8, H M 437812, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Administrador Solidario
- Garcia Poza Mario
- Marques Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24344 , F 186, S 8, H M 437812, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Administrador Solidario
- Garcia Poza Mario
- Marques Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24344 , F 185, S 8, H M 437812, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Poza Mario
- Marques Vazquez Araceli
- Marques Vazquez Carlos
Consejero
- Garcia Poza Mario
- Marques Vazquez Araceli
- Marques Vazquez Carlos
Presidente
- Garcia Poza Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24344 , F 185, S 8, H M 437812, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de GARCIA POZA MARIO
Mostramos los datos de GARCIA POZA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA POZA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos