GARCIA PLAZA MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA PLAZA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA PLAZA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINTURAS Y LACADOS DAMAIS SL | Administrador Unico | 15/10/2020 | |
FOTOGRAMAS RESTAURACION 2012 SL | Administrador Unico | 25/10/2013 | |
FERPLASA INVERSORES ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA PLAZA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PLAZA MANUEL
Empresa: PINTURAS Y LACADOS DAMAIS SL
Administrador Unico
- Garcia Plaza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40748 , F 206, S 8, H M 722950, I/A 1 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
Empresa: FOTOGRAMAS RESTAURACION 2012 SL
Administrador Unico
- Garcia Plaza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30735 , F 116, S 8, H M 553092, I/A 2 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: FERPLASA INVERSORES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Garcia Plaza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 134, S 8, H M 401544, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de GARCIA PLAZA MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA PLAZA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PLAZA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos