GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GADES DE FORMACION SL | Apoderado | 13/08/2010 | 15/02/2019 |
GABINETE ANDALUZ DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES SL | Apoderado | 07/05/2010 | 14/02/2019 |
ACTIVIDADES HOTELERAS CALLEJON DEL AGUA SL | Administrador Solidario | 21/12/2011 | 28/11/2014 |
ACTIVIDADES HOTELERAS CALLEJON DEL AGUA SL | Administrador Solidario | 16/06/2011 | 04/07/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER
Empresa: GADES DE FORMACION SL
Apoderado
- Garcia Pinto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6570 , F 179, S 8, H SE118607, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-41
Apoderado
- Garcia Pinto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4732 , F 173, S 8, H SE 8049, I/A 19 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-41
Administrador Solidario
- Garcia Pinto Francisco Javier
- Muela Ramirez Federico Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385 , F 203, S 8, H SE 89968, I/A 5 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-41
Administrador Solidario
- Garcia Pinto Francisco Javier
- Muela Ramirez Federico Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385 , F 202, S 8, H SE 89968, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-41
Administrador Solidario
- Garcia Pinto Francisco Javier
- Muela Ramirez Federico Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385 , F 202, S 8, H SE 89968, I/A 2 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-41
Administrador Solidario
- Garcia Pinto Francisco Javier
- Muela Ramirez Federico Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5385 , F 199, S 8, H SE 89968, I/A 1 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-41
Empresa: GADES DE FORMACION SL
Apoderado
- Garcia Pinto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 21, S 8, H CA 16883, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-11
Apoderado
- Garcia Pinto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 109, S 8, H SE 8049, I/A 11 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-41
Información de GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos