GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | PresComSOSTE | 04/06/2021 | |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | MiemComSOSTE | 04/06/2021 | |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | Miem.Com.Rec | 25/10/2019 | |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | MiCoAudi | 25/10/2019 | |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | Consejero Independiente | 01/06/2018 | |
ACERINOX SA | Consejero Independiente | 11/05/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA
Empresa: ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
Consejero Independiente
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
- Robina Rosat Maria Paz
Consj.Domini
Mbro.Cte.NyR
MiCoAudi
- Arregui Abendivar Javier
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
MiemComSOSTE
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
- Robina Rosat Maria Paz
Pdte.Cte.NyR
PresComSOSTE
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44136 , F 97, S 8, H M 31131, I/A 882 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
Consejero Independiente
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
MiemComSOSTE
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 225, S 8, H M 31131, I/A 868 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Empresa: ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
Consejero Independiente
Con.Ind.Coor
Mbro.Cte.NyR
MiCoAudi
Miem.Com.Ej.
Pdte.Cte.NyR
PresComSOSTE
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 225, S 8, H M 31131, I/A 868 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Empresa: ACERINOX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40954 , F 200, S 8, H M 68935, I/A 268 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
Miem.Com.Rec
- Arregui Ciarsolo Juan Luis
- De Urrutia Vallejo Victor
- Del Alamo Jimenez Jose Antonio Carlos
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
- RETOS OPERATIVOS XXI SL
Pres.Sup.C.R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 196, S 8, H M 31131, I/A 860 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
Mbro.Cte.NyR
MiCoAudi
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
- Hernandez Alvarez Irene
Miem.Com.Ej.
PreCoAudi
Secr.Cte.NyR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 196, S 8, H M 31131, I/A 860 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Empresa: ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
Mbro.Cte.NyR
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
MiCoAudi
PreCoAudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 196, S 8, H M 31131, I/A 860 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Empresa: ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
Consejero Independiente
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
Consj.Domini
Mbro.Cte.NyR
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
MiCoAudi
Miem.Com.Ej.
PreCoAudi
Representante
SeCoAudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 182, S 8, H M 31131, I/A 850 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: ACERINOX SA
Consejero Independiente
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
- Gonzalez Molero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34866 , F 47, S 8, H M 68935, I/A 248 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Empresa: ARCONIC INVERSIONES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bassoli Francesco
- Bruland Vidar
- Garcia Piñeiro Rosa Maria
- Gonzalez Blas Sanchez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34891 , F 151, S 8, H M 92440, I/A 153 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA
Mostramos los datos de GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PIÑEIRO ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos