GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EULEN SEGURIDAD SA | Apoderado Solidario | 23/04/2021 | |
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA | Apoderado | 25/03/2021 | |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PROTECCION INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA | Apoderado | 21/10/2020 | |
INSTITUTO EULEN DE FORMACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2020 | |
EULEN SEGURIDAD SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2020 | |
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA | Apoderado | 21/10/2020 | |
CORUMBA TOURISM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2020 | |
EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA | Apoderado | 21/10/2020 | |
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2020 | |
EULEN SA | Apoderado | 20/10/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER
Empresa: EULEN SEGURIDAD SA
Apoderado Solidario
- Arce Alonso Emilio Jesus
- Garcia Perulles Emilio Javier
- Mansilla Rosello Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40502 , F 83, S 8, H M 49261, I/A 712 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28
Empresa: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA
Apoderado
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38860 , F 75, S 8, H M 48228, I/A 338 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: EULEN SA
Apoderado
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5887 , F 148, S 8, H BI 5581,A , I/ 681 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34266 , F 157, S 8, H M 3309, I/A 711 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA
Apoderado
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40969 , F 62, S 8, H M 362798, I/A 137 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: CORUMBA TOURISM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 213, S 8, H M 546818, I/A 42 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN INTEGRA SA
Apoderado
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37957 , F 200, S 8, H M 330247, I/A 186 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA
Apoderado
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38860 , F 66, S 8, H M 48228, I/A 322 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: EULEN SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40502 , F 70, S 8, H M 49261, I/A 689 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: INSTITUTO EULEN DE FORMACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Perulles Emilio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36586 , F 18, S 8, H M 33268, I/A 73 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos