GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENDALIA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 16/12/2021 | |
PONIENTE ITEMS SL | Apoderado Solidario | 30/09/2021 | |
MARTINEZ RESIDENTIAL SL | Apoderado Solidario | 23/09/2021 | |
BUMBLE SPAIN ENTERPRISES SL | Apoderado Solidario | 26/08/2021 | |
CARUS EUROPE SL | Apoderado Solidario | 19/07/2021 | |
ELASTICSEARCH SL | Apoderado Solidario | 28/01/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL
Empresa: RENDALIA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Garcia Perrote Martinez Rafael
- Llorens Lumbreras Albert
- Sarri Garrido Marti
- Vizcaino Serrano Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35167 , F 125, S 8, H M 632380, I/A 8 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Empresa: PONIENTE ITEMS SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia Perrote Martinez Rafael
- Llorens Lumbreras Albert
- Sarri Garrido Marti
- Vizcaino Serrano Julia
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47224 , F 136, S 8, H B 545270, I/A 11 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-08
Empresa: MARTINEZ RESIDENTIAL SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Andreu Cortada Joan
- Garcia Perrote Martinez Rafael
- Llorens Lumbreras Albert
- Sarri Garrido Marti
- Vizcaino Serrano Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34639 , F 197, S 8, H M 623171, I/A 10 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: DEGDAR TRADE SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Garcia Perrote Martinez Rafael
- Llorens Lumbreras Albert
- Sarri Garrido Marti
- Vizcaino Serrano Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46523 , F 49, S 8, H B 516725, I/A 5 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: BUMBLE SPAIN ENTERPRISES SL
Apoderado Solidario
- Cortada Andreu Joan
- Garcia Perrote Martinez Rafael
- Llorens Lumbreras Albert
- Perez Rivares Juan Antonio
- Sarri Garrido Marti
- Vizcaino Serrano Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47398 , F 54, S 8, H B 550587, I/A 3 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: CARUS EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Cantalapiedra Perdiguer Marina
- Garcia Perrote Martinez Rafael
- Herrera Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 187, S 8, H AS 24389, I/A 34 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-33
Empresa: ELASTICSEARCH SL
Apoderado Solidario
- Cantalapiedra Perdiguer Marina
- Duncan Mayo
- Garcia Perrote Martinez Rafael
- Heather Norko
- Herrera Martinez Antonio
- Jane Elizabeth Bone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47273 , F 175, S 8, H B 546885, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-08
Información de GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL
Mostramos los datos de GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PERROTE MARTINEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos