GARCIA PEREZ SONIA
Informe ejecutivo de GARCIA PEREZ SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PEREZ SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROOFEDITING SL | Administrador Solidario | 10/10/2023 | |
NUBIA HOMES S.I.C.C. SA | Apoderado Solidario | 16/07/2022 | |
DUNAS CAPITAL PENSIONES SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Apoderado Mancomunado | 10/03/2020 | |
DUNAS CAPITAL PENSIONES SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Apoderado | 10/03/2020 | |
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 29/11/2019 | |
TXALIN CORPORATE J T SL | Apoderado Solidario | 26/11/2019 | |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FP | Miem.Com.Ctr | 24/07/2019 | |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FP | Pres.Com.Ctr | 24/07/2019 | |
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 29/04/2019 | |
DUNAS CAPITAL PENSIONES SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Consejero | 20/12/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA PEREZ SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEREZ SONIA
Empresa: PROOFEDITING SL
Administrador Solidario
- Fontanals Garcia David
- Garcia Perez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47716 , F 125, S 8, H B 560327, I/A 2 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Consejero
- Garcia Perez Sonia
- Roig Sanchez Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35768 , F 208, S 8, H M 488026, I/A 32 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: NUBIA HOMES S.I.C.C. SA
Apoderado Solidario
- Garcia Perez Sonia
- Zatarain Martinez Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43572 , F 40, S 8, H M 746671, I/A 6 (16/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Garcia Perez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35768 , F 206, S 8, H M 488026, I/A 28 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Apoderado
- Garcia Perez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35768 , F 206, S 8, H M 488026, I/A 28 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Apoderado
- Benito Domingo Alfonso
- De Andres Golvano Rafael
- Garcia Perez Sonia
- Garcia Perez Sonia
- Lazaro Seco David
- Muriente Crespo Miguel Angel
- Vaquero Perez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39094 , F 25, S 8, H M 11162, I/A 145 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: TXALIN CORPORATE J T SL
Apoderado Solidario
- Garcia Perez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35940 , F 65, S 8, H B 271955, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Empresa: TXALIN CORPORATE J T SL
Administrador Solidario
- Fontanals Fabro Juan
- Garcia Perez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35940 , F 64, S 8, H B 271955, I/A 2 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: DUNAS VALOR EQUILIBRIO FP
Miem.Com.Ctr
- Diaz-bajo Gomez Marta
- Garcia Perez Sonia
Pres.Com.Ctr
- Garcia Perez Sonia
Secr.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36394 , F 2, S 8, H M 653872, I/A 4 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35768 , F 204, S 8, H M 488026, I/A 26 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PEREZ SONIA
Mostramos los datos de GARCIA PEREZ SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEREZ SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos