GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCARPEMODA SL | Administrador Unico | 21/07/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA
Empresa: NORTE INFORMATICA SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Garcia Perez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 43, S 8, H AS 19237, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-33
Empresa: SCARPEMODA SL
Administrador Unico
- Garcia Perez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3874 , F 111, S 8, H A 145962, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-03
Empresa: NORTE INFORMATICA SISTEMAS SLL
Administrador Unico
- Garcia Perez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 87, S 8, H AS 19237, I/A 3 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-33
Empresa: NORTE INFORMATICA SISTEMAS SLL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Guillermo
- Garcia Perez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 87, S 8, H AS 19237, I/A 3 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-33
Empresa: TEGAR GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 152, S 8, H A 112540, I/A 2 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-03
Información de GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos