GARCIA PEREZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de GARCIA PEREZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA PEREZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECLOS CONSULTING GROUP SLP | Administrador Solidario | 25/11/2015 | |
PINTURAS DE LA O SL | Administrador Solidario | 17/11/2015 | |
CAJA RURAL CENTRAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEREZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEREZ MARIA ANGELES
Empresa: ECLOS CONSULTING GROUP SLP
Administrador Solidario
- Garcia Perez Maria Angeles
- Prado Alvarez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4189, L 4189, F 149, S 8, H PO 61760, I/A 4 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-36
Empresa: ECLOS CONSULTING GROUP SLP
Administrador Solidario
- Garcia Perez Maria Angeles
- Guillermo Taboada Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3563 , F 217, S 8, H C 53507, I/A 1 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-15
Empresa: PINTURAS DE LA O SL
Administrador Solidario
- De La O Benavides Antonio Jesus
- Garcia Perez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 60, S 8, H GR 24999, I/A 3 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-18
Empresa: CAJA RURAL CENTRAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Perez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 189, S 8, H A 27752, I/A 413 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-03
Empresa: CAJA RURAL CENTRAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Perez Maria Angeles
- Garcia Perez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 189, S 8, H A 27752, I/A 413 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-03
Información de GARCIA PEREZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de GARCIA PEREZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEREZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos