GARCIA PEREZ LAURA
Informe ejecutivo de GARCIA PEREZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 33
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE GARCIA PEREZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENDA BROKERS DE SEGUROS AIE | Consejero | 17/09/2024 | |
MARLOT PRODUCTIONS SL | Administrador Unico | 23/08/2024 | |
MARLOT BAUS PROPERTIES SL | Administrador Unico | 23/08/2024 | |
PRINCIPE 11 SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/07/2024 | |
PRINCIPE 11 SA | Consejero | 09/07/2024 | |
PRINCIPE 11 SA | Secretario | 09/07/2024 | |
MARLOT BAUS SL | Administrador Unico | 06/10/2023 | |
TRANS PEGARTA SL | Socio Unico | 07/08/2023 | |
TRANS PEGARTA SL | Administrador Unico | 07/08/2023 | |
VENTORRO DE GETAFE SL | Representante | 05/12/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA PEREZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEREZ LAURA
Empresa: SENDA BROKERS DE SEGUROS AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Ales Carpenas Jose
- Bobadilla Citoler Pablo
- Cavero Nohales Lorenzo
- De Miguel Uceta Francisco
- De Rojas Vazquez Ignacio
- Fernandez Alonso Montserrat
- Fernandez Fernandez Manuel
- Garcia Canencia Carlos- Alberto
- Garcia Ochoa Garcia Jose Luis
- Garcia Perez Laura
- Gine Cano Jordi
- Girones Gil Gonzalo
- Gomez Diaz Jose Fernando
- Grau Alcaine Ignasi
- Hoya Muñoz Francisco Jose
- Ibañez De Borja Juan
- Joares Izquierdo Isaac Jesus
- Lizaso Ustarroz Ibone
- Lopez Garcia Juan Miguel
- Lopez Sanchez Felipe
- Martinez De Quel Lopez Guillermo
- Mata Coronas Fernando Antonio
- Medina Duque Maria De La Fe
- Mengod Esteve Antonio Vicente
- Mocholi Ferrandiz Alejandro
- Moreno Vargas Carmen Maria De La Piedad
- Paz Mallo Marcos
- Picazo Menchen Juan
- Quilez Faubel Mario
- Quilez Faubel Monica
- Ricarte Rubio Salvador
- Rojo Rodriguez Martin Julian
- Rosell Lopez Juan Jose
- Ruiz Moragues Francisco Borja
- Sainz De La Maza Quintanal Hernan
- Salado Valdivieso David
- Sariol Del Pulgar David
- Schoch Benlloch Enrique
- Tabernero Alvarez Joaquin
- Valiente Gomez Jesus
- Velez Ortiz Pedro
- Vieites Daporta Ramon Diego
- Vizoso Galdo Pablo
Presidente
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 590887, I/A 23 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: SENDA BROKERS DE SEGUROS AIE
Consejero Delegado
Consejero
- Ales Carpenas Jose
- Bobadilla Citoler Pablo
- Briasco Sala Oscar
- Cavero Nohales Lorenzo
- De Miguel Y Uceta Francisco
- De Rojas Vazquez Ignacio
- Fernandez Alonso Montserrat
- Fernandez Fernandez Manuel
- Garcia Canencia Carlos- Alberto
- Garcia Ochoa Garcia Jose Luis
- Garcia Perez Laura
- Gine Cano Jordi
- Girones Gil Gonzalo
- Gomez Diaz Jose Fernando
- Gost Alorda Juan Carlos
- Grau Alcaine Ignasi
- Hoya Muñoz Francisco Jose
- Ibañez De Borja Juan
- Joares Izquierdo Isaac Jesus
- Lizaso Ustarroz Ibone
- Lopez Garcia Juan Miguel
- Lopez Sanchez Felipe
- Martinez De Quel Lopez Guillermo
- Martinez Gutierrez Raul
- Mata Coronas Fernando Antonio
- Mengod Esteve Antonio Vicente
- Mocholi Ferrandiz Alejandro
- Moreno Vargas Carmen Maria De La Piedad
- Paz Mallo Marcos
- Paz Nieto Ramiro
- Picazo Menchen Juan
- Quilez Faubel Mario
- Quilez Faubel Monica
- Ricarte Rubio Salvador
- Rodriguez San Juan Jesus
- Rojo Rodriguez Martin Julian
- Rosell Lopez Juan Jose
- Ruiz Moragues Francisco Borja
- Sainz De La Maza Quintanal Hernan
- Salado Valdivieso David
- Sariol Del Pulgar David
- Schoch Benlloch Enrique
- Tabernero Alvarez Joaquin
- Valiente Gomez Jesus
- Velez Ortiz Pedro
- Vieites Daporta Ramon Diego
- Vizoso Galdo Pablo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 590887, I/A 23 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: MARLOT PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620714, I/A 1 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
Empresa: MARLOT BAUS PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620721, I/A 1 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-08
Empresa: PRINCIPE 11 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12885, I/A 10 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: PRINCIPE 11 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12885, I/A 10 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: SUMINISTROS SERIGRAFICOS GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Juan Ignacio
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14832 , F 45, S 8, H M 246662, I/A 5 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: MARLOT BAUS SL
Administrador Unico
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48968 , F 24, S 8, H B 602872, I/A 1 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-08
Empresa: TRANS PEGARTA SL
Administrador Unico
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4456, L 4456, F 20, S 8, H PO 71951, I/A 1 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-36
Empresa: TRANS PEGARTA SL
Socio Único
- Garcia Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4456, L 4456, F 20, S 8, H PO 71951, I/A 1 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-36
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PEREZ LAURA
Mostramos los datos de GARCIA PEREZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEREZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos