GARCIA PEREZ GERMAN JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA PEREZ GERMAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA PEREZ GERMAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES HOSTELERAS VELDEDO SL | Apoderado | 16/11/2020 | |
PRODUCTOS DEL MAR LA GAVIOTA SL | Apoderado | 12/11/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEREZ GERMAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEREZ GERMAN JESUS
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS VELDEDO SL
Apoderado
- Garcia Perez German Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 132, S 8, H M 559422, I/A 3 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: PRODUCTOS DEL MAR LA GAVIOTA SL
Apoderado
- Garcia Perez German Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15944 , F 176, S 8, H M 269589, I/A 3 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS VELDEDO SL
Administrador Unico
- Garcia Perez German Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 132, S 8, H M 559422, I/A 2 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: PRODUCTOS DEL MAR LA GAVIOTA SL
Administrador Unico
- Garcia Perez German Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15944 , F 176, S 8, H M 269589, I/A 2 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS VELDEDO SL
Administrador Unico
- Garcia Perez German Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 130, S 8, H M 559422, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Información de GARCIA PEREZ GERMAN JESUS
Mostramos los datos de GARCIA PEREZ GERMAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEREZ GERMAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos