GARCIA PEREZ CAROLINA
Informe ejecutivo de GARCIA PEREZ CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PEREZ CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES G.P.M. 2005 SL | Administrador Solidario | 16/11/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEREZ CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEREZ CAROLINA
Empresa: TRANSPORTES G.P.M. 2005 SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 173, S 8, H NA 23651, I/A 4 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-31
Empresa: PALOS Y ADOBE SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Carolina
- Perez Garcia Adelaida Laura
- Perez Garcia Barbara
- Perez Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883, L 647, F 214, S 8, H AB 20620, I/A 3 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-02
Empresa: ED OIL SL
Apoderado
- Garcia Perez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 63, S 8, H TO 31010, I/A 3 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-45
Empresa: ED OIL SL
Apoderado
- Garcia Perez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26182 , F 54, S 8, H M 87268, I/A 6 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28
Empresa: PALOS Y ADOBE SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Carolina
- Perez Garcia Adelaida Laura
- Perez Garcia Barbara
- Perez Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11998 , F 173, S 8, H M 188732, I/A 3 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-9-28
Información de GARCIA PEREZ CAROLINA
Mostramos los datos de GARCIA PEREZ CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEREZ CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos