GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOPORTES PROFESIONALES CANARIOS SL | Socio Unico | 19/07/2024 | |
SOPORTES PROFESIONALES CANARIOS SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
EMERGENCIAS COSTA CANARIA SL | Administrador Unico | 18/08/2017 | |
EMERGENCIAS COSTA CANARIA SL | Socio Unico | 18/08/2017 | |
EMERGENCIES AFRICANA COAST SL | Socio Unico | 08/02/2016 | |
EMERGENCIES AFRICANA COAST SL | Administrador Unico | 08/02/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO
Empresa: SOPORTES PROFESIONALES CANARIOS SL
Administrador Unico
- Garcia Perera Cesar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62974, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-35
Empresa: SOPORTES PROFESIONALES CANARIOS SL
Socio Único
- Garcia Perera Cesar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62974, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-35
Empresa: EMERGENCIAS COSTA CANARIA SL
Socio Único
- Garcia Perera Cesar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 191, S 8, H GC 44736, I/A 3 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-35
Empresa: EMERGENCIAS COSTA CANARIA SL
Administrador Unico
- Garcia Perera Cesar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 191, S 8, H GC 44736, I/A 2 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-35
Empresa: EMERGENCIAS COSTA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Perera Cesar Francisco
- Suarez Ojeda Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 191, S 8, H GC 44736, I/A 2 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-35
Empresa: EMERGENCIES AFRICANA COAST SL
Administrador Unico
- Garcia Perera Cesar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 51, S 8, H GC 50694, I/A 1 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-35
Empresa: EMERGENCIES AFRICANA COAST SL
Socio Único
- Garcia Perera Cesar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 51, S 8, H GC 50694, I/A 1 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-35
Empresa: EMERGENCIAS COSTA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Perera Cesar Francisco
- Suarez Ojeda Pablo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 189, S 8, H GC 44736, I/A 1 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-35
Información de GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PERERA CESAR FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos