GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINE POWER AND AUTOMATION SL | Administrador Unico | 04/07/2023 | |
WALT-ON ELECTRIC SL | Administrador Unico | 17/08/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE
Empresa: MARINE POWER AND AUTOMATION SL
Administrador Unico
- Garcia Pequeño Walter Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48864 , F 11, S 8, H B 598972, I/A 1 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-08
Empresa: WALT-ON ELECTRIC SL
Administrador Unico
- Garcia Pequeño Walter Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44958 , F 213, S 8, H B 472514, I/A 1 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: WALTON ELECTRIC SL
Liquidador
- Garcia Pequeño Walter Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41039 , F 179, S 8, H B 376748, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: WALTON ELECTRIC SL
Administrador Solidario
- Garcia Pequeño Walter Jose
- Toril Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41039 , F 179, S 8, H B 376748, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: WALTON ELECTRIC SL
Administrador Solidario
- Garcia Pequeño Walter Jose
- Toril Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41039 , F 177, S 8, H B 376748, I/A 1 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-08
Información de GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE
Mostramos los datos de GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEQUEÑO WALTER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos