GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUMAG MONTAJES ILUMINARIOS Y ELECTRICOS SL | Administrador Solidario | 03/11/2017 | |
ILUMAG MONTAJES ILUMINARIOS Y ELECTRICOS SL | Apoderado | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL
Administrador Solidario
- Alonso Benabarre Veronica
- Garcia Peñas Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 195, S 8, H B 417871, I/A 6 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Administrador Unico
- Garcia Peñas Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 195, S 8, H B 417871, I/A 6 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Administrador Unico
- Garcia Peñas Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 194, S 8, H B 417871, I/A 3 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Apoderado
- Garcia Peñas Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 193, S 8, H B 417871, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Información de GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEÑAS MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos