GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES PEÑALVO SA | Administrador Unico | 25/07/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS
Empresa: CONSTRUCCIONES PEÑALVO SA
Administrador Unico
- Garcia Peñalvo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65315, I/A 14 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: FLOMER UNIVERSAL SL
Liquidador
- Garcia Peñalvo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15928 , F 198, S 8, H M 269278, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: FLOMER UNIVERSAL SL
Administrador Unico
- Garcia Peñalvo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15928 , F 198, S 8, H M 269278, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: CONSTRUCCIONES PEÑALVO SA
Administrador Unico
- Garcia Peñalvo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3895 , F 201, S 8, H M 65315, I/A 13 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Empresa: CONSTRUCCIONES PEÑALVO SA
Administrador Unico
- Garcia Peñalvo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3895 , F 200, S 8, H M 65315, I/A 12 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Empresa: CONSTRUCCIONES PEÑALVO SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Peñalvo Jose Luis
- Peñalvo Usero Luis
Consejero
- Garcia Peñalvo Jose Luis
- Peñalvo Usero Juan
- Peñalvo Usero Luis
- Peñalvo Usero Maria Dolores
- Peñalvo Usero Teodora
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3895 , F 200, S 8, H M 65315, I/A 12 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
Empresa: FLOMER UNIVERSAL SL
Administrador Unico
- Garcia Peñalvo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15928 , F 197, S 8, H M 269278, I/A 2 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: FLOMER UNIVERSAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Peñalvo Jose Luis
- Peñalvo Usero Luis
Consejero
- Garcia Peñalvo Jose Luis
- Peñalvo Casero Juan Carlos
- Peñalvo Usero Juan
- Peñalvo Usero Luis
- Peñalvo Usero Maria Dolores
- Peñalvo Usero Teodora
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15928 , F 197, S 8, H M 269278, I/A 2 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: CONSTRUCCIONES PEÑALVO SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Peñalvo Jose Luis
- Peñalvo Usero Luis
Consejero
- Garcia Peñalvo Jose Luis
- Peñalvo Usero Juan
- Peñalvo Usero Luis
- Peñalvo Usero Maria Dolores
- Peñalvo Usero Teodora
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3895 , F 199, S 8, H M 65315, I/A 11 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS
Mostramos los datos de GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEÑALVO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos