GARCIA PEÑA ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA PEÑA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA PEÑA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOSERVICIOS MALDA SA | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
PEÑAGAR SA | Administrador Solidario | 29/01/2021 | |
PROMOCIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS GAMIR SA | Administrador Solidario | 29/01/2021 | |
PROMOCIONES TURISTICAS Y HOTELERAS SA | Presidente | 16/09/2020 | |
PROMOCIONES TURISTICAS Y HOTELERAS SA | Consejero | 16/09/2020 | |
PROMOCIONES TURISTICAS Y HOTELERAS SA | Consejero Delegado Solidario | 16/09/2020 | |
PEÑAGAR SA | Administrador Solidario | 16/06/2016 | |
PROMOCIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS GAMIR SA | Administrador Solidario | 16/06/2016 | |
AUTOSERVICIOS MALDA SA | Administrador Solidario | 16/06/2016 | |
MIRGESTION XXI SL | Administrador Unico | 29/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA PEÑA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEÑA ANGEL
Empresa: AUTOSERVICIOS MALDA SA
Administrador Solidario
- Garcia Peña Angel
- Garcia Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23232 , F 52, S 8, H B 51006, I/A 20 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Empresa: PEÑAGAR SA
Apoderado
- Garcia Peña Angel
- Garcia Peña Cesar
- Garcia Peña Cesar
- Garcia Peña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22662 , F 18, S 8, H B 40712, I/A 17 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
Empresa: PEÑAGAR SA
Administrador Solidario
- Garcia Peña Angel
- Garcia Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22662 , F 18, S 8, H B 40712, I/A 16 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-08
Administrador Solidario
- Garcia Peña Angel
- Garcia Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22640 , F 58, S 8, H B 40864, I/A 20 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-08
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Peña Angel
- Lansac Font Jordi
Consejero
Presidente
- Garcia Peña Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31713 , F 20, S 8, H B 81275, I/A 30 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-08
Consejero Delegado
- Garcia Peña Angel
- Lansac Font Jordi
Consejero
Presidente
- Garcia Peña Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31713 , F 20, S 8, H B 81275, I/A 30 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-08
Empresa: AUTOSERVICIOS MALDA SA
Administrador Solidario
- Garcia Peña Angel
- Garcia Peña Cesar
- Garcia Peña Jorge
- Garcia Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23232 , F 51, S 8, H B 51006, I/A 19 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Administrador Solidario
- Garcia Peña Angel
- Garcia Peña Cesar
- Garcia Peña Jorge
- Garcia Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22640 , F 57, S 8, H B 40864, I/A 19 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Empresa: PEÑAGAR SA
Administrador Solidario
- Garcia Peña Angel
- Garcia Peña Cesar
- Garcia Peña Jorge
- Garcia Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22662 , F 18, S 8, H B 40712, I/A 15 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Consejero Delegado
- Garcia Peña Angel
- Lansac Font Jordi
Consejero
- Cote Guerrero Alicia
- Garcia Peña Angel
- Guirado Garcia Teresa
- Guirado Martinez Roberto
- Lansac Font Jordi
Presidente
- Garcia Peña Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31713 , F 16, S 8, H B 81275, I/A 25 N (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PEÑA ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA PEÑA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEÑA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos