GARCIA PELAYO MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA PELAYO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PELAYO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
4 POR 4 PROYECT SL | Administrador Unico | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA PELAYO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PELAYO MIGUEL
Empresa: CHAMELEON OFFROAD TECHNOLOGY SL
Liquidador
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 149, S 8, H SS 33778, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: CHAMELEON OFFROAD TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Garcia Pelayo Miguel
Liquidador
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 149, S 8, H SS 33778, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: IMPORTACIONES SONIDO NORTE SL
Liquidador
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 61, S 8, H SS 13753, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-20
Empresa: IMPORTACIONES SONIDO NORTE SL
Administrador Unico
Liquidador
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 61, S 8, H SS 13753, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-20
Empresa: CHAMELEON OFFROAD TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 146, S 8, H SS 33778, I/A 1 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-20
Empresa: CHAMELEON OFFROAD TECHNOLOGY SL
Socio Único
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 146, S 8, H SS 33778, I/A 1 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-20
Empresa: 4 POR 4 PROYECT SL
Administrador Unico
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 193, S 8, H SS 29921, I/A 3 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
Empresa: 4 POR 4 PROYECT SL
Administrador Solidario
- Garcia Pelayo Miguel
- Velasco Estevez Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 193, S 8, H SS 29921, I/A 3 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
Empresa: 4 POR 4 PROYECT SL
Socio Único
- Garcia Pelayo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 193, S 8, H SS 29921, I/A 3 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-20
Información de GARCIA PELAYO MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA PELAYO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PELAYO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos