GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA
Informe ejecutivo de GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARCA8 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS SCR SA | Secretario No Consejero | 14/07/2023 | |
PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 22/07/2022 | |
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) SA | Apoderado | 04/07/2022 | |
MAGASA VALORES SA | Administrador Unico | 10/03/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA
Secretario
- Garcia Pedroviejo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 796228, I/A 4 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Secretario No Consejero
- Garcia Pedroviejo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799293, I/A 4 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Secretario
- Garcia Pedroviejo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 796229, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Secretario
- Garcia Pedroviejo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799294, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Pedroviejo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44402 , F 15, S 8, H M 777723, I/A 13 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Consejero Delegado Mancomunado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Pedroviejo Josefina
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45443 , F 60, S 8, H M 799343, I/A 1 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Consejero Delegado Mancomunado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Garcia Pedroviejo Josefina
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45256 , F 175, S 8, H M 796229, I/A 1 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Consejero Delegado Mancomunado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Garcia Pedroviejo Josefina
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45440 , F 15, S 8, H M 799294, I/A 1 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Consejero Delegado Mancomunado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Pedroviejo Josefina
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45440 , F 1, S 8, H M 799293, I/A 1 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Consejero Delegado Mancomunado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Garcia Pedroviejo Josefina
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45256 , F 160, S 8, H M 796228, I/A 1 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA
Mostramos los datos de GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEDROVIEJO JOSEFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos