GARCIA PEDREÑO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA PEDREÑO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA PEDREÑO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUMINACION IBERICA DE EMPRESAS Y PARTICULARES SL | Secretario | 22/06/2011 | |
ILUMINACION IBERICA DE EMPRESAS Y PARTICULARES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2011 | |
ILUMINACION IBERICA DE EMPRESAS Y PARTICULARES SL | Consejero | 22/06/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA PEDREÑO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEDREÑO ANTONIO
Empresa: INVERSIONES TEDELCHE SL
Administrador Solidario
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 159, S 8, H MU 98447, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-30
Empresa: ACCO LEVANTINA SL
Liquidador Solidario
- Garcia Pedreño Antonio
- Mariano Roca Meroño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 171, S 8, H MU 54024, I/A 3 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-30
Empresa: ACCO LEVANTINA SL
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
- Garcia Pedreño Antonio
- Mariano Roca Meroño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 171, S 8, H MU 54024, I/A 3 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-30
Empresa: PROMOTORA HISPANO INSULAR SL
Liquidador
- Garcia Pedreño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7971 , F 125, S 8, H M 128760, I/A 7 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: PROMOTORA HISPANO INSULAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Alfonso
- Pedreño Martinez Ambrosio
- Zamora Baño Francisco
Consejero
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Alfonso
- Pedreño Martinez Ambrosio
- Zamora Baño Francisco
Presidente
- Garcia Pedreño Antonio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7971 , F 125, S 8, H M 128760, I/A 7 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: INVERSIONES TEDELCHE SL
Administrador Solidario
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19723 , F 163, S 8, H M 347048, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: INVERSIONES TEDELCHE SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Pedreño Antonio
- Sepulcre Coves Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19723 , F 163, S 8, H M 347048, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: NICA GESTORA SL
Liquidador Solidario
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22566 , F 96, S 8, H M 403405, I/A 4 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: NICA GESTORA SL
Administrador Solidario
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22566 , F 96, S 8, H M 403405, I/A 4 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Berbois Celdran Oscar
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Angel-alfonso
- Jose Javier Gomez Vizcaino Castello
Consejero
- Garcia Berbois Celdran Oscar
- Garcia Pedreño Antonio
- Garcia Sanchez Angel-alfonso
- Jose Javier Gomez Vizcaino Castello
Presidente
Secretario
- Garcia Pedreño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28873 , F 116, S 8, H M 519906, I/A 1 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PEDREÑO ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA PEDREÑO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEDREÑO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos