GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA
Informe ejecutivo de GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILVER INDUSTRIAL SL | Auditor | 29/12/2020 | |
SILVER INDUSTRIAL SL | Auditor | 05/02/2018 | |
ESYMO METAL SL | Auditor Suplente | 24/01/2017 | |
SILVER INDUSTRIAL SL | Auditor | 16/03/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA
Empresa: SILVER INDUSTRIAL SL
Auditor Suplente
Auditor
- Garcia-patiño Barbolani Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 187, S 8, H TO 21743, I/A 8 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-45
Empresa: SILVER INDUSTRIAL SL
Auditor
- Garcia-patiño Barbolani Maria Sonia
- Perucho Montoya Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 187, S 8, H TO 21743, I/A 7 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-45
Empresa: ESYMO METAL SL
Auditor Suplente
- Garcia-patiño Barbolani Maria Sonia
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 217, S 8, H J 4860, I/A 11 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-23
Empresa: SILVER INDUSTRIAL SL
Auditor Suplente
Auditor
- Garcia-patiño Barbolani Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 47, S 8, H TO 21743, I/A 6 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-45
Información de GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA
Mostramos los datos de GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-PATIÑO BARBOLANI MARIA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos