GARCIA PASTORIZA MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA PASTORIZA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PASTORIZA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUERAS DE BON SA | Administrador Mancomunado | 15/04/2019 | |
PESQUERAS DE BON SA | Administrador Mancomunado | 14/08/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA PASTORIZA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PASTORIZA MANUEL
Empresa: PESQUERAS DE BON SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Gonzalez Carlos
- Garcia Pastoriza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360, L 1360, F 202, S 8, H PO 10685, I/A 20 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-36
Empresa: PESQUERAS DE BON SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Gonzalez Carlos
- Garcia Pastoriza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360, L 1360, F 201, S 8, H PO 10685, I/A 16 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-36
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Gonzalez Carlos
- Garcia Pastoriza Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 203, S 8, H PO 38293, I/A 4 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-36
Empresa: QUANTUM INGENIERIA EUROPEA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Gonzalez Carlos
- Garcia Pastoriza Manuel
Consejero
- Garcia Gonzalez Carlos
- Garcia Pastoriza Jose
- Garcia Pastoriza Manuel
- Gonzalez Rodriguez Lois Anxo
- Guerra Soto Ramon
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493, L 3493, F 191, S 8, H PO 46665, I/A 3 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-36
Información de GARCIA PASTORIZA MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA PASTORIZA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PASTORIZA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos