GARCIA PASCUAL ALFONSO
Informe ejecutivo de GARCIA PASCUAL ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA PASCUAL ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERGIO HERNANDEZ VICENTE SL | Socio Unico | 14/06/2024 | |
SERGIO HERNANDEZ VICENTE SL | Administrador Unico | 14/06/2024 | |
PERITO INFORMATICO GABINETE PERICIAL SL | Administrador Unico | 10/06/2024 | |
PERITO INFORMATICO GABINETE PERICIAL SL | Socio Unico | 10/06/2024 | |
GESTION & MARKETING BRAVO SL | Administrador Unico | 07/06/2024 | |
GESTION & MARKETING BRAVO SL | Socio Unico | 07/06/2024 | |
GRUPO KOTKIT 21 SL | Socio Unico | 17/05/2024 | |
GRUPO KOTKIT 21 SL | Administrador Unico | 17/05/2024 | |
URBANRENT EXPERTS SL | Socio Unico | 24/04/2024 | |
URBANRENT EXPERTS SL | Administrador Unico | 24/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA PASCUAL ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PASCUAL ALFONSO
Empresa: SERGIO HERNANDEZ VICENTE SL
Administrador Unico
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 783628, I/A 2 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: SERGIO HERNANDEZ VICENTE SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 783628, I/A 2 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Administrador Unico
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824787, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Socio Único
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824787, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GESTION & MARKETING BRAVO SL
Administrador Unico
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824299, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: GESTION & MARKETING BRAVO SL
Socio Único
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824299, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: GRUPO KOTKIT 21 SL
Administrador Unico
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823375, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: GRUPO KOTKIT 21 SL
Socio Único
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823375, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: URBANRENT EXPERTS SL
Administrador Unico
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46838 , F 1, S 8, H M 822148, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: URBANRENT EXPERTS SL
Socio Único
- Garcia Pascual Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46838 , F 1, S 8, H M 822148, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PASCUAL ALFONSO
Mostramos los datos de GARCIA PASCUAL ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PASCUAL ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos