GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESAX TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 07/10/2020 | 28/03/2023 |
NESAX TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 05/03/2015 | 11/04/2018 |
NESAX TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 05/03/2015 | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA
Empresa: NESAX TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Parducci Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9818, L 7100, F 165, S 8, H V 160361, I/A 5 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-46
Empresa: NESAX TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Parducci Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9818, L 7100, F 165, S 8, H V 160361, I/A 4 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Empresa: NESAX TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Parducci Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9818, L 7100, F 165, S 8, H V 160361, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-46
Empresa: NESAX TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Parducci Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9818, L 7100, F 165, S 8, H V 160361, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-46
Empresa: NESAX TELECOMUNICACIONES SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Parducci Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9818, L 7100, F 165, S 8, H V 160361, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-46
Información de GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA
Mostramos los datos de GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PARDUCCI ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos