GARCIA OVEJERO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA OVEJERO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA OVEJERO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVOL ACCION SL | Administrador Unico | 12/08/2019 | |
CENTRO DEPORTIVO IMPALA SPORT CLUB SL | Administrador Unico | 28/08/2017 | |
DELFEE GESTION SL | Administrador Unico | 22/09/2016 | |
ATREYU BLOTA CARTO SL MEDITERRANEA GESTION SOCIAL Y CULTURAL SL UTE LEY DE 26 DE MAYO DE 1982 NUMERO 18 82 | Gerente Uni. | 30/10/2015 | |
MEDITERRANEA GESTION SOCIAL Y CULTURAL SA | Administrador Unico | 03/06/2015 | |
GRUPO OSTRO CONSULTING SA | Administrador Unico | 15/01/2015 | |
ALJACOR CONSULTING SL | Administrador Unico | 16/12/2013 | |
INTTEGRUM CONSULTORA Y GESTORA DEL MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | |
ATLANTICA DE GESTION Y CONSULTORA SL | Administrador Unico | 01/08/2012 | |
ITACA GESTION MEDITERRANEA SL | Administrador Unico | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA OVEJERO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA OVEJERO JAVIER
Empresa: GO ON CONSULTORA Y GESTORA SL
Administrador Unico
- Garcia Ovejero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622, L 1184, F 196, S 8, H CS 35502, I/A 2 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-12
Administrador Unico
- Garcia Ovejero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208, L 771, F 183, S 8, H CS 21914, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-12
Empresa: AIB SMART SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Basiero Solera Cristian
- Garcia Ovejero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821, L 1381, F 211, S 8, H CS 43382, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-12
Empresa: SERVOL ACCION SL
Administrador Unico
- Garcia Ovejero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 1273, F 2, S 8, H CS 39134, I/A 3 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-12
Empresa: GRUPO IMAS SIGLO XXI CONSULTORES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
- Garcia Ovejero Javier
- VIVERS CENTRE VERD SA
Consejero
- DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
- Garcia Ovejero Javier
- Rokiski Rodriguez De Alba Daniel
- VIVERS CENTRE VERD SA
Presidente
- Garcia Ovejero Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 221, S 8, H CS 36672, I/A 7 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-12
Empresa: SALAMAR SERVICIOS Y GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ovejero Javier
- Vallejo Segura Jose Ignacio
- Zorio Olaria Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232, L 795, F 52, S 8, H CS 22612, I/A 3 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-12
Administrador Unico
- Garcia Ovejero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 58, S 8, H CS 39322, I/A 5 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-12
Empresa: GESEIS CASTELLON SL
Administrador Unico
- Garcia Ovejero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017, L 581, F 89, S 8, H CS 16219, I/A 5 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-12
Empresa: DELFEE GESTION SL
Administrador Unico
- Garcia Ovejero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352, L 915, F 69, S 8, H CS 26320, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-12
Empresa: DELFEE GESTION SL
Administrador Solidario
- Garcia Ovejero Javier
- Zorio Olaria Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352, L 915, F 69, S 8, H CS 26320, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-12
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA OVEJERO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA OVEJERO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA OVEJERO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos