GARCIA OTERO VIVENCIO
Informe ejecutivo de GARCIA OTERO VIVENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA OTERO VIVENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBULANCIAS DO SALNES SL | Apoderado | 25/06/2014 | |
AMBUNOVA SERVICIOS SANITARIOS SL | Apoderado | 17/06/2014 | |
AMBULANCIAS TRANSA SL | Apoderado Solidario | 12/03/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA OTERO VIVENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA OTERO VIVENCIO
Empresa: BENITO MIRAZO E HIJOS SL
Apoderado
- Garcia Otero Vivencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884, L 1884, F 78, S 8, H PO 4202, I/A 8 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-36
Empresa: BENITO MIRAZO E HIJOS SL
Apoderado
- Garcia Otero Vivencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884, L 1884, F 78, S 8, H PO 4202, I/A 7 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-36
Empresa: AMBULANCIAS DO SALNES SL
Apoderado
- Garcia Otero Vivencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968, L 1968, F 165, S 8, H PO 19638, I/A 8 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-36
Empresa: AMBUNOVA SERVICIOS SANITARIOS SL
Apoderado
- Garcia Otero Vivencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 160 , F 179, S 8, H SC 46130, I/A 3 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-15
Apoderado Solidario
- Garcia Otero Vivencio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244, L 3244, F 92, S 8, H PO 41142, I/A 3º (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-36
Información de GARCIA OTERO VIVENCIO
Mostramos los datos de GARCIA OTERO VIVENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA OTERO VIVENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos