GARCIA ORTEGA MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA ORTEGA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA ORTEGA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERMEDIACION Y GESTION GARCIA SL | Socio Unico | 23/06/2022 | |
INTERMEDIACION Y GESTION GARCIA SL | Administrador Unico | 23/06/2022 | |
IBERAXA VELEZ SL | Administrador Unico | 02/03/2021 | |
JOMYM SL | Socio Unico | 15/06/2009 | |
JOMYM SL | Administrador Unico | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA ORTEGA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ORTEGA MANUEL
Empresa: INTERMEDIACION Y GESTION GARCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 141, S 8, H CO 43751, I/A 1 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-14
Empresa: INTERMEDIACION Y GESTION GARCIA SL
Socio Único
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 141, S 8, H CO 43751, I/A 1 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-14
Empresa: IBERAXA VELEZ SL
Administrador Unico
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011, L 4918, F 23, S 8, H MA159483, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-29
Liquidador Solidario
- Carcelen Lopez Francisco Javier
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 366, F 65, S 8, H AB 3289, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-02
Administrador Solidario
- Carcelen Lopez Francisco Javier
- Garcia Ortega Manuel
Liquidador Solidario
- Carcelen Lopez Francisco Javier
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 366, F 65, S 8, H AB 3289, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-02
Empresa: CLUB DEPORTIVO CASTELLON SAD
Consejero Delegado
Consejero
- Cook Bradley Cornel
- De Domingo Villaescusa Eduardo
- Garcia Ortega Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cook Bradley Cornel
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 478, F 38, S 8, H CS 3851, I/A 51 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-12
Empresa: CLUB DEPORTIVO CASTELLON SAD
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cook Bradley Cornel
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 478, F 35, S 8, H CS 3851, I/A 44 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-12
Empresa: MAMARA DEPORTES SL
Administrador Unico
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 130, S 8, H SE 86951, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Empresa: ALBACAM HUETOR SANTILLAN SLL
Administrador Solidario
- Garcia Ortega Manuel
- Marin Chirosa Luis Miguel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 12, S 8, H GR 33616, I/A 2 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-18
Empresa: MAMARA DEPORTES SL
Administrador Unico
- Garcia Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 129, S 8, H SE 86951, I/A 1 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-41
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ORTEGA MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA ORTEGA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ORTEGA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos