GARCIA OLIVER MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA OLIVER MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA OLIVER MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA OLIVER SL | Administrador Unico | 21/07/2014 | |
ALMORADI PATRIMONIO URBANO SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2014 | |
CARGO FRIO MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 05/11/2010 | 01/07/2014 |
LOGISTICA ALMORADI SL | Administrador Mancomunado | 02/12/2010 | |
LOGISTICA ALMORADI SL | Liquidador Mancomunado | 02/12/2010 | 02/12/2010 |
CARGO FRIO MEDITERRANEO SL | Administrador Mancomunado | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA OLIVER MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA OLIVER MANUEL
Empresa: GARCIA OLIVER SL
Administrador Unico
- Garcia Oliver Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2248 , F 5, S 8, H A 54360, I/A 5 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-03
Empresa: ALMORADI PATRIMONIO URBANO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Oliver Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 13, S 8, H A 60997, I/A 6 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-03
Empresa: CARGO FRIO MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Garcia Oliver Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 72, S 8, H A 10688, I/A 19 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-03
Empresa: LOGISTICA ALMORADI SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Oliver Manuel
- Marco Ruiz Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 26, S 8, H A 61445, I/A 6 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-03
Empresa: LOGISTICA ALMORADI SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Oliver Manuel
- Marco Ruiz Antonio Alberto
Liquidador Mancomunado
- Garcia Oliver Manuel
- Marco Ruiz Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 26, S 8, H A 61445, I/A 6 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-03
Empresa: CARGO FRIO MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Garcia Oliver Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 71, S 8, H A 10688, I/A 16 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-03
Empresa: CARGO FRIO MEDITERRANEO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Oliver Manuel
- Marco Ruiz Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 71, S 8, H A 10688, I/A 16 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-03
Información de GARCIA OLIVER MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA OLIVER MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA OLIVER MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos