GARCIA OLIVER ENRIQUE
Informe ejecutivo de GARCIA OLIVER ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GARCIA OLIVER ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA OLIVER ENRIQUE
Empresa: WASSER LEVANTE SL
Administrador Unico
- Garcia Oliver Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9375, L 6657, F 185, S 8, H V 145283, I/A 7 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-46
Empresa: WASSER LEVANTE SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Oliver Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9375, L 6657, F 185, S 8, H V 145283, I/A 5 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Empresa: WASSER LEVANTE SL
Administrador Unico
- Garcia Oliver Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9375, L 6657, F 184, S 8, H V 145283, I/A 3 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-46
Empresa: PISCIS SERVICIOS HIDRAULICOS SL
Liquidador Solidario
- Garcia Oliver Enrique
- Millet Escriva Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251, L 565, F 111, S 8, H V 7944, I/A 9 9 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-46
Empresa: PISCIS SERVICIOS HIDRAULICOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Oliver Enrique
- Millet Escriva Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3251, L 565, F 111, S 8, H V 7944, I/A 9 9 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-46
Empresa: LEVANTE GARMI 2000 SL
Administrador Solidario
- Garcia Oliver Enrique
- Millet Escriva Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6516, L 3821, F 174, S 8, H V 69513, I/A 7 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-46
Información de GARCIA OLIVER ENRIQUE
Mostramos los datos de GARCIA OLIVER ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA OLIVER ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos