GARCIA OBIOLS SILVIA
Informe ejecutivo de GARCIA OBIOLS SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA OBIOLS SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA BURLO SL | Administrador Solidario | 26/02/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA OBIOLS SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA OBIOLS SILVIA
Empresa: GARCIA BURLO SL
Apoderado
- Bravo Peral Francisco
- Garcia Obiols Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39284 , F 145, S 8, H B 116901, I/A 15 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: GARCIA BURLO SL
Administrador Solidario
- Garcia Obiols Silvia
- Obiols Mialet Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39284 , F 144, S 8, H B 116901, I/A 14 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-08
Empresa: GARCIA BURLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Obiols Ester
- Garcia Obiols Marta
- Garcia Obiols Silvia
Consejero
- Garcia Obiols Ester
- Garcia Obiols Marta
- Garcia Obiols Silvia
- Obiols Mialet Nuria
Presidente
Secretario
- Garcia Obiols Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39284 , F 144, S 8, H B 116901, I/A 13 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-08
Empresa: GARCIA BURLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Obiols Ester
- Garcia Obiols Marta
- Garcia Obiols Silvia
Consejero
- Garcia Obiols Ester
- Garcia Obiols Marta
- Garcia Obiols Silvia
- Obiols Mialet Nuria
Presidente
Secretario
- Garcia Obiols Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39284 , F 142, S 8, H B 116901, I/A 12 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Información de GARCIA OBIOLS SILVIA
Mostramos los datos de GARCIA OBIOLS SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA OBIOLS SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos